张建宗,男,1951年出生,现任中华人民共和国香港特别行政区政务司司长,中华人民共和国香港特别行政区政府人力资源规划委员会主席。
1996年3月至1999年1月出任副教育统筹司(后改称教育统筹局副局长)
1999年1月至2000年6月出任劳工处处长
2000年6月至2002年6月出任教育署署长
2002年7月至2007年3月出任经济发展及劳工局常任秘书长(劳工)(后改称经济发展及劳工局常任秘书长(劳工)/ 劳工处处长)
2012年,任香港劳工及福利局局长。
2017年6月至2018年3月,任香港特别行政区政务司司长。
2018年3月,任香港特区政府人力资源规划委员会主席,香港特别行政区政务司司长。
2012年6月28日,依照香港特别行政区基本法的有关规定,根据香港特别行政区第四任行政长官梁振英的提名,国务院任命了香港特别行政区第四届政府主要官员。任命张建宗为劳工及福利局局长。
2017年1月16日,国务院任命张建宗为政务司司长,免去张建宗的劳工及福利局局长职务。
2017年6月21日,国务院任命了香港特别行政区第五届政府主要官员,任命张建宗为政务司司长。
2018年3月,香港特区政府成立人力资源规划委员会,特区政府人力资源规划委员会由特区政府政务司司长张建宗出任主席。
2017年10月21日,香港特区政府在礼宾府举行2017年度勋衔颁授典礼,张建宗获颁最高荣誉大紫荆勋章。