吴建林
来源:求职简历网 时间:2023-05-13 02:04:11 编辑:简历君 关注度:176手机版
吴建林 吴建林,男,1969年出生,会计师,中共党员。华南理工大学工商管理研究生、工商管理硕士。1989年10月至2001年4月任中国农业银行湖北省分行团风支行信贷员、信贷资产部经理;2001年4月至2007
吴建林
吴建林,男,1969年出生,会计师,中共党员。华南理工大学工商管理研究生、工商管理硕士。1989年10月至2001年4月任中国农业银行湖北省分行团风支行信贷员、信贷资产部经理;2001年4月至2007年8月任广州机电集团(控股)有限公司董事、财务总监;2007年8月至2011年4月任广州海格通信集团股份有限公司财务经理;2011年4月至2014年12月任广东省广业资产经营有限公司资本证券业务部项目经理;2014年12月至2017年3月任广东省广业集团有限公司(曾用名:广东省广业资产经营有限公司)监事工作部项目经理;2017年3月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事。