姚一鸣
来源:求职简历网 时间:2023-05-13 10:03:18 编辑:简历君 关注度:65手机版
姚一鸣 姚一鸣:男,1957年10月生,现任广州汽车集团股份有限公司党委副书记,2015年3月25日起任广州汽车集团股份有限公司董事,2008年7月至2015年2月任广州汽车集团股份有限公司副总经理、2013年6
姚一鸣
姚一鸣:男,1957年10月生,现任广州汽车集团股份有限公司党委副书记,2015年3月25日起任广州汽车集团股份有限公司董事,2008年7月至2015年2月任广州汽车集团股份有限公司副总经理、2013年6月至2015年2月兼任执行委员会副主任。现兼任广汽部件董事长、中隆投资董事及广汽本田董事。1996年加入广州汽车集团股份有限公司,曾任广汽商贸董事、总经理、广汽本田董事、执行副总经理等。1988年7月毕业于星海音乐学院管理专业及于1997年12月毕业于武汉大学,并取得科技情报硕士学位。