1960年9月出生于河南省民权县。1983年7月于河南焦作矿业学院采矿工程专业本科毕业,获工学学士学位。1983年8月至1984年7月北京航空学院系统工程专业学习,1984年8月至1985年8月在河南焦作矿业学院经济管理系担任助教。1988年7月于辽宁工程技术大学(原阜新矿业学院)经济管理系系统工程专业硕士研究生毕业,获工学硕士学位。
1988年8月至1992年9月在河南焦作矿业学院经济管理系担任讲师、教研室副主任。1995年12月于北方交通大学运输管理系运输管理工程专业博士研究生毕业,获工学博士学位。1996年1月以来在北方交通大学运输管理工程系工作,历任交通运输教研室副主任、主任、教务处挂职副处长、教务处处长、人事处处长、组织部部长、组织部部长兼人事处处长等职。2008年3月任北京交通大学副校长。
全国计算机模拟学会常务理事、北京交通工程学会理事。