2010年6月至今 江通动画股份有限公司 副总经理
武汉风河信息科技有限公司 董事长
2004年4月-2010年6月 江通动画股份有限公司 副总经理
武汉江通数码科技有限公司 总经理
1999年3月-2004年4月 江通动画股份有限公司 副总经理
1996年9月-1998年7月 华中科技大学经济学专业 研究生进修
1995年1月-1996年9月 武汉仪器仪表集团高新技术工程公司 总经理
1991年4月-1994年12月 武汉仪器仪表集团仪表机电研究所 所长
1989年1月-1991年4月 武汉汉南智能电子设备厂 副厂长
1987年7月-1988年12月 国家建材局无锡自动控制研究所 计算中心副主任
1983年9月-1987年7月 华中科技大学机械工程一系机械制造与设备自动化专业
武汉东湖高新技术开发区“3551人才计划”资助人才
湖北省参与2010年上海世博会网上虚拟馆先进个人