姚真勇
来源:求职简历网 时间:2023-05-22 23:10:09 编辑:简历君 关注度:173手机版
姚真勇 北京大学本科毕业;1988年7月至1996年12月,于中国银行广州分行,先后任科员、副科长;1997年1月至2003年10月,于中国民生银行广州分行,先后任科长、副行长、党委委员、行长助理;2003
姚真勇
北京大学本科毕业;1988年7月至1996年12月,于中国银行广州分行,先后任科员、副科长;1997年1月至2003年10月,于中国民生银行广州分行,先后任科长、副行长、党委委员、行长助理;2003年11月至2005年8月,于广东省海外联络办公室,任副总裁;2005年9月至2009年8月,于广东省农村信用合作联社,任部门总经理、主任助理。