王光中
来源:求职简历网 时间:2023-04-24 13:05:21 编辑:简历君 关注度:105手机版
王光中 王光中:董事。1954年7月生,本科。1970年9月至1983年5月就职于云南化工机械厂;1983年5月至1992年11月就职于昆明市委党史研究室;1992年11月至2001年9月曾任昆明市外经委机关党委副书记;20
王光中
王光中:董事。1954年7月生,本科。1970年9月至1983年5月就职于云南化工机械厂;1983年5月至1992年11月就职于昆明市委党史研究室;1992年11月至2001年9月曾任昆明市外经委机关党委副书记;2001年10月至2004年6月曾任昆明市外经局机关党委书记;2004年6月起在昆明市商务局工作,先后任副局长、局长、党组书记,2009年7月退休;2010年3月进入云南绿大地生物科技股份有限公司担任常务副总经理,2010年5月至2012年3月任公司总经理。2010年5月至今任云南云投生态环境科技股份有限公司董事。